Suncor Energy Inc. is an integrated energy company headquartered in Calgary, Alberta. Suncor's oil sands business, located near Fort McMurray, Alberta, extracts and upgrades oil sands and markets refinery feedstock and diesel fuel, while operations throughout western Canada produce natural gas. Suncor operates a refining and marketing business in Ontario with retail distribution under the Sunoco brand. U.S.A. downstream assets include pipeline and refining operations in Colorado and Wyoming and retail sales in the Denver area under the Phillips 66® brand. Suncor's common shares (symbol: SU) are listed on the Toronto and New York stock exchanges. Suncor Energy (U.S.A.) Inc. is an authorized licensee of the Phillips 66® brand and marks in the state of Colorado. Sunoco in Canada is separate and unrelated to Sunoco in the United States, which is owned by Sunoco, Inc. of Philadelphia.
Richard George, President and C.E.O.
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2007-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Alberta Advanced Education & Technology | 0,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs - Ontario Ethanol Growth Fund | 28 937 267,08 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 3 970 944,29 $ | Oui |
Adresse :
P.O. Box 38
112-4th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 2V5
Canada
Numéro de téléphone :
403-269-8703
Numéro de fax :
403-269-6217
Suncor Énergie Inc. / Suncor Energy Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Suncor Energy Inc./Suncor Énergie Inc. | 2024-01-01 | actuel |
Suncor Energy Inc./Suncor Énergie Inc. | 2008-07-22 | 2024-01-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Richard Kruger | 2023-04-03 | Actuel |
Kris Smith | 2022-07-08 | 2023-04-03 |
Mark Little | 2019-05-02 | 2022-07-08 |
Steven Williams | 2012-05-01 | 2019-05-02 |
Richard George | 2005-08-04 | 2012-05-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer student
Fisheries and Oceans Canada, Oceanographic survey |
mai 1979 à octobre 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Mail carrier / driver
Canada Post, N/A |
décembre 1977 à décembre 1983 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Naval Officer
Canadian Forces, Navy |
1999 à 1999 | Pas une charge désignée |
Naval Officer
Canadian Forces, Navy |
1990 à 1995 | Pas une charge désignée |
Cadet
Canadian Forces, Royalty Military College |
1987 à 1990 | Pas une charge désignée |
Infratry Soldier
Canadian Forces, N/A |
1984 à 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op student
Energy, Mines and Resources, Mineral Processing Lab |
septembre 1977 à décembre 1977 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer student
Environment Canada, Canada Centre for Inland Waters |
1980 à 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Second Lieutenant
Canadian Forces, Reserves |
septembre 1983 à décembre 1985 | Pas une charge désignée |
Officer Cadet
Canadian Forces, Reserves |
1982 à septembre 1983 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer student
Atomic Energy Canada, N/A |
mai 1981 à août 1981 | Pas une charge désignée |