Objets | Détails | Catégories |
---|---|---|
Énergie, Environnement, Pêches
|
Amélioration des délais d'approbation de projets hydroélectriques.
|
Proposition législative, Projet de loi ou résolution, Politique ou Programme, Règlement
|
Affaires autochtones, Énergie, Développement régional
|
Développement pour les réseaux autonomes
|
Politique ou Programme, Subvention, Contribution ou autre avantage financier
|
Climat, Énergie, Environnement
|
Influencer la politique canadienne sur les changements climatiques, relativement aux quotas d'émission de gaz à effet de serre.
|
Règlement, Proposition législative, Projet de loi ou résolution, Politique ou Programme
|
Protection des animaux, Climat, Énergie, Environnement
|
L'examen prévu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la Loi sur les espèces en péril.
|
Proposition législative, Projet de loi ou résolution
|
Développement économique, Emploi et formation, Développement régional
|
Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable
|
Proposition législative, Projet de loi ou résolution
|
Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle exploite des énergies renouvelables, plus particulièrement l'hydroélectricité. Ses activités de transport et de distribution l'électricité sont réglementées par la Régie de l'énergie du Québec. Pour répondre à la croissance de la demande, elle poursuit le développement de la filière hydroélectrique, à laquelle s'ajoute, en complément, l'énergie éolienne. Hydro-Québec fait aussi de la recherche dans les domaines reliés à l'énergie et s'intéresse activement à l'efficacité énergétique. En outre, elle développe des technologies issues de ses recherches afin d'améliorer sa performance.
Michael Sabia, Président-directeur général
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ministère de l'Économie, de l'innovation et de l'énergie (Québec) | 12 612 720,00 $ | Oui |
Ministère du transport (Québec) | 413 927,40 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 3 186 250,37 $ | Oui |
Adresse :
75 boul. René-Lévesque ouest, 20e étage
Montréal, QC H2Z 1A4
Canada
Numéro de téléphone :
514-289-2439
Hydro-Québec / Hydro-Quebec n'est pas une filiale d'une société mère.
Hydro-Québec / Hydro-Quebec ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Hydro-Quebec/Hydro-Québec | 2024-04-17 | actuel |
Hydro-Quebec/Hydro-Québec | 2010-01-06 | 2024-04-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Sabia | 2023-08-01 | Actuel |
Jean-Hugues Lafleur | 2023-06-22 | 2023-08-01 |
Pierre Despars | 2023-04-11 | 2023-06-22 |
Sophie Brochu | 2020-04-01 | 2023-04-11 |
Jean-Hugues Lafleur | 2020-03-12 | 2020-04-01 |
Éric Martel | 2015-08-24 | 2020-03-12 |
Lise Croteau | 2015-05-04 | 2015-08-24 |
THIERRY VANDAL | 2005-08-23 | 2015-05-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chef du Cabinet
Chambre des Communes, bureau de l'honorable Joe Clark, Parti progressiste-conservateur |
décembre 2001 à juin 2003 | Pas une charge désignée |
Adjoint parlementaire
Chambre des communes, bureau d'André Bachand , député |
juillet 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Assistant de recherche
Chambre des communes, bureau de l'honorable Jean J. Charest, chef du Parti progressiste-conservateur |
août 1997 à avril 1998 | Pas une charge désignée |
Assistant de recherche
Sénat du Canada, Bureau de recherche du caucus progressiste-conservateur du Sénat |
juillet 1995 à août 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Sous-ministre
ministère des Finances, Bureau du sous-ministre |
décembre 2020 à juin 2023 | juin 6, 2023 |
Directeur général
ministère des Finances, Politiques fiscales |
janvier 1990 à décembre 1993 | Pas une charge désignée |
Secrétaire
Conseil privé, Cabinet du conseil privé |
avril 1983 à décembre 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Vice-consul et délégué commercial
Affaires étrangères et commerce international, Consulat général du Canada à Boston |
août 1996 à juillet 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chef du Cabinet
Chambre des Communes, bureau de l'honorable Joe Clark, Parti progressiste-conservateur |
décembre 2001 à juin 2003 | Pas une charge désignée |
Adjoint parlementaire
Chambre des communes, bureau d'André Bachand , député |
juillet 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Assistant de recherche
Chambre des communes, bureau de l'honorable Jean J. Charest, chef du Parti progressiste-conservateur |
août 1997 à avril 1998 | Pas une charge désignée |
Assistant de recherche
Sénat du Canada, Bureau de recherche du caucus progressiste-conservateur du Sénat |
juillet 1995 à août 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
économiste
Commission du droit d'auteur, Non disponible |
2007 à mars 2009 | Pas une charge désignée |
économiste
Santé Canada, Non disponible |
2005 à 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
conseiller
Conseil économique du Canada, Groupe de recherche en finance internationale |
avril 1987 à août 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agente de politiques et des programmes
Agence Parc Canada, Direction des programmes et des relations gouvernementales |
2006 à 2007 | Pas une charge désignée |
Stagiaire en droit
Ministère de la défense nationale, services juridiques du comité des grieffe des Forces canadiennes |
2005 à 2006 | Pas une charge désignée |
Agente de programme
Ministère des travaux publics et services gouvernementaux, Élaboration des programmes et des politiques et du renouvellement |
2005 à 2005 | Pas une charge désignée |
Agente politique
Ministère des Affaires étrangères et du commerce international, Direction des règlements et des obstacles techniques au commerce |
2004 à 2005 | Pas une charge désignée |