CMA represents the marketing industry on key issues; takes a leadership role on issues that impact the industry; establishes and promotes standards of practice; promotes integrity and high standards of business conduct among its members; is a major source of education and skills development and provides opportunities for members to meet, network, exchange information and do business together.
JOHN GUSTAVSON, President & Chief Executive Officer
Adresse :
1 Concorde Gate
Suite 607
Don Mills, ON M3C 3N6
Canada
Numéro de téléphone :
416-391-2362
Numéro de fax :
416-441-4062
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CANADIAN MARKETING ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DU MARKETING | 2024-05-14 | actuel |
CANADIAN MARKETING ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DU MARKETING | 2008-08-13 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Alison Simpson | 2023-01-01 | Actuel |
Sartaj Sarkaria | 2022-06-02 | 2023-01-01 |
John Wiltshire | 2017-06-26 | 2022-06-02 |
Doug Brooks | 2015-07-06 | 2017-06-26 |
JOHN GUSTAVSON | 1996-03-29 | 2015-07-06 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Publications Assistant
Industry Canada, Micro-Economic Policy Analysis |
août 2001 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Correspondence
Parliament of Canada, Progressive Conservative Leader's office |
mars 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Government House Leader, Government House Leader |
février 1990 à avril 1992 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Industry, Science & Technology, Minister of Industry, Science & Technology |
octobre 1988 à février 1990 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Consumer & Corporate Affairs, Minister of Consumer & Corporate Affairs |
juillet 1986 à octobre 1988 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Policy
National Defence, Associate Minister of National Defence |
août 1985 à juillet 1986 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Policy
Supply & Services, Minister of Supply & Services |
septembre 1984 à août 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Publications Assistant
Industry Canada, Micro-Economic Policy Analysis |
août 2001 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Correspondence
Parliament of Canada, Progressive Conservative Leader's office |
mars 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |