Nombre total de rapports de communication : 107
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
The University of Winnipeg received its charter in 1967 but its roots date back more than 130 years. The founding colleges were Manitoba College (1871) and Wesley College (1888), which merged to form United College in 1938. Located in the heart of downtown, The University of Winnipeg is a compact, diverse, multicultural academic community committed to access and excellence. Ranked by our graduates in Maclean's magazine University Graduate Survey (June 19, 2006) in the Top Ten of all Canadian universities when asked about their "Entire Educational Experience". UWinnipeg is home to more than 9200 full and part-time students.
Todd Mondor, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 1 050 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 2 118 476,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 2 128 416,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 1 695 266,00 $ | Oui |
Foundations, Industry and Other | 1 852 562,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 1 288 651,00 $ | Oui |
Other Federal | 3 185 418,00 $ | Oui |
Province of Manitoba | 1 003 713,00 $ | Oui |
Research Support Fund | 1 553 951,00 $ | Oui |
Adresse :
515 Portage Avenue
Winnipeg, MB R3B 2E9
Canada
Numéro de téléphone :
204-786-9214
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
The University of Winnipeg | 2024-03-31 | actuel |
The University of Winnipeg | 2008-07-11 | 2024-03-31 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Todd Mondor | 2022-04-01 | Actuel |
James Currie | 2020-08-01 | 2022-04-01 |
Annette Trimbee | 2014-08-01 | 2020-08-01 |
Neil Besner | 2014-07-01 | 2014-08-01 |
Lloyd Axworthy | 2005-08-25 | 2014-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.