The Toronto-Dominion Bank and its subsidiaries are collectively known as TD Bank Financial Group. TD Bank Financial Group serves customers in four key businesses operating in a number of locations in key financial centres around the globe: Canadian Personal and Commercial Banking including TD Canada Trust; Wealth management including the global operations of TD Waterhouse; Wholesale Banking, including TD Securities; and U.S. Personal and Commercial Banking through TD Banknorth and TD Commerce.
Bharat Masrani, President and Chief Executive Officer
Adresse :
c/o 66 Wellington St. West
15th Floor, TD Tower
Toronto, ON M5K 1A2
Canada
Numéro de téléphone :
800-430-6095
Numéro de fax :
416-982-5051
The Toronto-Dominion Bank n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
The Toronto-Dominion Bank | 2024-05-01 | actuel |
The Toronto-Dominion Bank | 2008-07-02 | 2024-05-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Bharat Masrani | 2014-11-01 | Actuel |
W. Edmund Clark | 2005-08-19 | 2014-11-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Project Leader, Intergovernmental Issues
Department of Finance, Financial Services Division |
2000 à 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Finance Canada, Minister's Office |
décembre 2003 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Public Works and Government Services Canada, Minister's Office |
mai 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Leader of the Government in the House of Commons, Minister's Office |
janvier 2002 à mai 2002 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Natural Resources Canada, Minister's Office |
mai 2001 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Canadian Wheat Board, Minister's Office |
mai 1999 à mai 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Director
Office of the Superintendent of Financial Institutions, Conglomerate Banks and Insurance |
mars 2002 à mars 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director
Conservative Research Group, Caucus Services and Operations |
novembre 2010 à août 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Economist
Privy Council Office, Liaison Secretariat for Macroeconomic Policy, Intergovernmental Relations, Ops |
octobre 2006 à décembre 2012 | Pas une charge désignée |
Economist
Natural Resources Canada, Policy and Economics Branch |
juin 2005 à octobre 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Standards Council of Canada, Office of the Chief Executive Officer |
octobre 1992 à novembre 1998 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Minister of Forestry, Minister's Office |
mars 1991 à octobre 1992 | Pas une charge désignée |