Version 3 de 50 (2006-08-24 à 2007-04-03) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Genome Canada
150 Metcalfe Street, Suite 2100 Ottawa, ON K2P 1P1 Canada |
||||
Numéro de téléphone : | 613-751-4460 Poste : 112 | ||||
Numéro de fax : | 613-751-4474 | ||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Marc Desmarais, VP, Government Relations | ||||
Description des activités de l'organisation : | Genome Canada is the primary funding and information resource relating to genomics and proteomics in Canada. Dedicated to developing and implementing a national strategy in genomics and proteomics research for the benefit of all Canadians, it has so far received $600 million from the Government of Canada. Genome Canada has established six Genome Centres across the country (Atlantic, Quebec, Ontario, Prairies, Alberta and British Columbia) and has as a main objective to ensure that Canada becomes a world leader in genomics and proteomics research. Together with its six genome centres and with other partners, Genome Canada invests in and manages large-scale research projects in key selected areas such as agriculture, environment, fisheries, forestry, health and new technology development. Genome Canada also supports research projects aimed at studying and analyzing the ethical, environmental, economic, legal and social issues related to genomics research (GE3LS). | ||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | n/a | ||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2006-03-31 | ||||
|
Nom : | MARC DESMARAIS |
Titre du poste : | VP, Communications/Government Relations |
Charges publiques occupées : | Oui |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Bureau du Conseil privé (BCP), CIHR, Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Défense nationale (MDN), Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) | ||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Agriculture, Commerce international, Développement régional, Emploi et formation, Environnement, Foresterie, Industrie, Pêches, Petites entreprises, Propriété intellectuelle, Relations internationales, Santé, Sciences et technologies | ||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Meetings with various elected officials to promote and educate about genomics and proteomics research. Lobbying for federal budget. | ||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Meetings with various elected officials to promote and educate about genomics and proteomics research. Lobbying for federal budget. | ||||
Détails sur l'objet indiqué
|
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Genome Canada | 2024-03-07 | actuel |
Genome Canada | 2008-07-02 | 2024-03-07 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Robert Annan | 2020-01-01 | Actuel |
MARC LEPAGE | 2016-01-04 | 2020-01-01 |
Cindy Bell | 2015-07-20 | 2016-01-04 |
Pierre Meulien | 2010-10-18 | 2015-07-20 |
Dale Patterson | 2009-10-01 | 2010-10-18 |
Cindy Bell | 2009-03-31 | 2009-10-01 |
Marc Desmarais | 2005-09-22 | 2009-03-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.