Version 16 de 17 (2007-04-13 à 2007-10-23) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Association canadienne des soins de santé / Canadian Healthcare Association
17 YORK STREET OTTAWA, ON K1N 9J6 Canada |
||||||
Numéro de téléphone : | 613-241-8005 | ||||||
Numéro de fax : | 613-241-5055 | ||||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | SHARON SHOLZBERG-GRAY, PRESIDENT AND CEO | ||||||
Description des activités de l'organisation : | CHA is a leader in developing, and advocating for, health policy solutions that meet the needs of Canadians. CHA's distance learning programs, conferences and publishing services contribute to this national leadership. CHA and its members are committed to a publicly-funded health system that provides access to a continuum of comparable health services throughout Canada. | ||||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | CHA's members are Canada's provincial and territorial hospital and health organizations representing a broad continuum of care including acute care, home and community care, long term care, public health, mental health, palliative care, addiction services, children, youth and family services and housing services. | ||||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2006-12-31 | ||||||
|
Nom : | Garnet Burns |
Titre du poste : | Board Chair |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Lynda Cranston |
Titre du poste : | Board Chair Elect |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | DENISE DESAUTELS |
Titre du poste : | DIRECTOR, POLICY AND COMMUNICATIONS |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | SHARON SHOLZBERG-GRAY |
Titre du poste : | PRESIDENT AND CEO |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Graeme Wilkes |
Titre du poste : | Communications Advisor |
Charges publiques occupées : | Oui |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Anciens Combattants Canada (ACC), Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Canada Health Infoway, Canadian Institute for Health Information, Canadian Patient Safety Institute, Citoyenneté et Immigration Canada, Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (CIPVP), Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), Députés de la Chambre des communes, Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Finances Canada (FIN), Health Council of Canada, Industrie Canada, Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Intergovernmental Affairs, Office of the Auditor General, Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC), Sénat du Canada, Statistique Canada (StatCan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Commerce intérieur, Commerce international, Éducation, Emploi et formation, Environnement, Immigration, Impôts et finances, Industrie, Questions constitutionnelles, Questions touchant les consommateurs, Santé, Sciences et technologies, Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|