TransCanada operates one of the most sophisticated pipeline systems in the world. Our network of approximately 57,000 km (35,500 mi.) of wholly owned and 11,500 km (7,000 mi.) of partially owned natural gas pipelines connect virtually every major natural gas supply basin and market in North America. TransCanada is one of the continent’s largest providers of natural gas storage and related services with approximately 380 billion cubic feet of regulated storage capacity. TransCanada owns, controls or is developing more than 10,800 megawatts of power generation in Canada and the United States.
Russell Girling, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Department of Revenue (State of Alaska) | 59 600 000,00 $ | Oui |
Adresse :
450 - 1st Street, SW
Calgary, AB T2P 5H1
Canada
Numéro de téléphone :
403-920-7888
Numéro de fax :
403-920-2412
TransCanada Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
TransCanada PipeLines Limited/ | 2024-05-09 | actuel |
TransCanada PipeLines Limited/ | 2023-05-03 | 2024-05-09 |
TC Energy Corporation/Corporation TC Énergie | 2019-05-03 | 2023-05-03 |
TransCanada Corporation | 2008-07-02 | 2019-05-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francois Poirier | 2021-01-01 | Actuel |
Russell Girling | 2010-07-01 | 2021-01-01 |
Harold Kvisle | 2005-10-24 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Auditor (Co-operative Summer Student Position)
Consumer & Corporate Affairs, - |
mai 1976 à août 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief (Manager)/Acting Director
National Energy Board, Financial Regulation Division |
1995 à 1996 | Pas une charge désignée |
Economist/Senior Economist
National Energy Board, Economics Division |
1992 à 1994 | Pas une charge désignée |
Economist
Energy, Mines and Resources, Fiscal Policy Branch |
1991 à 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Student Project Engineer
Parks Canada, Rideau Canal Operations |
1983 à 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contractor
Natural Resources Canada, Natural Resources Canada |
mars 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Contractor
Department of Finance, Department of Finance |
décembre 2008 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Canadian Museum of Civilization, Canadian Museum of Civilization |
mai 1987 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Senate of Canada, Senate of Canada |
mai 1984 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |