TransCanada operates a network of natural gas pipelines that extends more than 68,500 kilometres (42,500 miles), tapping into virtually all major gas supply basins in North America. TransCanada is one of the continent's largest providers of gas storage and related services with more than 400 billion cubic feet of storage capacity. A growing independent power producer, TransCanada owns or has interests in over 11,900 megawatts of power generation in Canada and the United States. TransCanada is developing one of North America's largest liquids delivery systems.
Russell Girling, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2014-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Department of Revenue (State of Alaska) | 44 800 000,00 $ | Non |
Department of the Treasury (U.S. Government) | 6 530 937,00 $ | Non |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 1 449 928,00 $ | Oui |
Adresse :
450 - 1st Street, SW
Calgary, AB T2P 5H1
Canada
Numéro de téléphone :
403-920-2000
Numéro de fax :
403-920-2467
TransCanada Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
TransCanada PipeLines Limited/ | 2024-05-09 | actuel |
TransCanada PipeLines Limited/ | 2023-05-03 | 2024-05-09 |
TC Energy Corporation/Corporation TC Énergie | 2019-05-03 | 2023-05-03 |
TransCanada Corporation | 2008-07-02 | 2019-05-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francois Poirier | 2021-01-01 | Actuel |
Russell Girling | 2010-07-01 | 2021-01-01 |
Harold Kvisle | 2005-10-24 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Auditor (Co-operative Summer Student Position)
Consumer & Corporate Affairs, - |
mai 1976 à août 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief (Manager)/Acting Director
National Energy Board, Financial Regulation Division |
1995 à 1996 | Pas une charge désignée |
Economist/Senior Economist
National Energy Board, Economics Division |
1992 à 1994 | Pas une charge désignée |
Economist
Energy, Mines and Resources, Fiscal Policy Branch |
1991 à 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Student Project Engineer
Parks Canada, Rideau Canal Operations |
1983 à 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contractor
Natural Resources Canada, Natural Resources Canada |
mars 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Contractor
Department of Finance, Department of Finance |
décembre 2008 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Canadian Museum of Civilization, Canadian Museum of Civilization |
mai 1987 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Senate of Canada, Senate of Canada |
mai 1984 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |