TransCanada operates a network of natural gas pipelines that extends more than 90,300 kilometres (56,100 miles), tapping into virtually all major gas supply basins in North America. TransCanada is the continent's leading provider of gas storage and related services with 664 billion cubic feet of storage capacity. A large independent power producer, TransCanada currently owns or has interests in over 10,500 megawatts of power generation in Canada and the United States. TransCanada is also the developer and operator of one of North America’s leading liquids pipeline systems that extends over 4,300 kilometres (2,700 miles), connecting growing continental oil supplies to key markets and refineries.
Russell Girling, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2016-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Alberta Innovates | 0,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 1 390 213,60 $ | Oui |
Adresse :
450 - 1st Street, SW
Calgary, AB T2P 5H1
Canada
Numéro de téléphone :
403-920-2000
Numéro de fax :
403-920-2467
TransCanada Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
TransCanada PipeLines Limited/ | 2024-05-09 | actuel |
TransCanada PipeLines Limited/ | 2023-05-03 | 2024-05-09 |
TC Energy Corporation/Corporation TC Énergie | 2019-05-03 | 2023-05-03 |
TransCanada Corporation | 2008-07-02 | 2019-05-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francois Poirier | 2021-01-01 | Actuel |
Russell Girling | 2010-07-01 | 2021-01-01 |
Harold Kvisle | 2005-10-24 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contractor
Natural Resources Canada, Natural Resources Canada |
mars 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Contractor
Department of Finance, Department of Finance |
décembre 2008 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Canadian Museum of Civilization, Canadian Museum of Civilization |
mai 1987 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Senate of Canada, Senate of Canada |
mai 1984 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Auditor (Co-operative Summer Student Position)
Consumer & Corporate Affairs, - |
mai 1976 à août 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Student Project Engineer
Parks Canada, Rideau Canal Operations |
1983 à 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op Student
National Energy Board, Calgary |
janvier 1994 à septembre 1994 | Pas une charge désignée |
Co-op Student
National Energy Board, Calgary |
mai 1993 à septembre 1993 | Pas une charge désignée |
Co-op Student
Forestry Canada, Sault Ste. Marie |
janvier 1992 à avril 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contractor
Natural Resources Canada, Natural Resources Canada |
mars 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Contractor
Department of Finance, Department of Finance |
décembre 2008 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Canadian Museum of Civilization, Canadian Museum of Civilization |
mai 1987 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Senate of Canada, Senate of Canada |
mai 1984 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |