TC Energy delivers the energy millions of people rely on every day to power their lives and fuel industry. We are not only focused on what we do, but how we do it – guided by core values of safety, responsibility, collaboration and integrity, our more than 7,000 people are committed to sustainably developing and operating pipeline, power generation and energy storage facilities across Canada, the United States and Mexico.
Russell Girling, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 280 338,72 $ | Oui |
Adresse :
450 - 1st Street, SW
Calgary, AB T2P 5H1
Canada
Numéro de téléphone :
403-920-2000
Numéro de fax :
403-920-2467
Corporation TC Énergie / TC Energy Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
TransCanada PipeLines Limited/ | 2024-05-09 | actuel |
TransCanada PipeLines Limited/ | 2023-05-03 | 2024-05-09 |
TC Energy Corporation/Corporation TC Énergie | 2019-05-03 | 2023-05-03 |
TransCanada Corporation | 2008-07-02 | 2019-05-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francois Poirier | 2021-01-01 | Actuel |
Russell Girling | 2010-07-01 | 2021-01-01 |
Harold Kvisle | 2005-10-24 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contractor
Natural Resources Canada, Natural Resources Canada |
mars 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Contractor
Department of Finance, Department of Finance |
décembre 2008 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Canadian Museum of Civilization, Canadian Museum of Civilization |
mai 1987 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Senate of Canada, Senate of Canada |
mai 1984 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op Student
National Energy Board, Calgary |
janvier 1994 à septembre 1994 | Pas une charge désignée |
Co-op Student
National Energy Board, Calgary |
mai 1993 à septembre 1993 | Pas une charge désignée |
Co-op Student
Forestry Canada, Sault Ste. Marie |
janvier 1992 à avril 1992 | Pas une charge désignée |