Fertilizer Canada represents manufacturers, wholesale and retail distributors of nitrogen, phosphate, potash and sulphur fertilizers. The fertilizer industry plays an essential role in Canada's economy, contributing over $12 billion annually and 12,000 jobs. The association is committed to supporting the fertilizer industry with innovative research and programming while advocating sustainability, stewardship, safety and security through standards and Codes of Practice.
Karen Proud, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 36 000,00 $ | Oui |
Adresse :
350 Sparks Street
Suite 907
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-723-0777
Poste
222
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Fertilizer Canada/Fertilisants Canada | 2024-04-18 | actuel |
Fertilizer Canada/Fertilisants Canada | 2015-08-24 | 2024-04-18 |
Canadian Fertilizer Institute/Institut canadien des engrais | 2008-12-12 | 2015-08-24 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Karen Proud | 2021-04-01 | Actuel |
Garth Whyte | 2015-06-15 | 2021-04-01 |
CLYDE GRAHAM | 2014-10-01 | 2015-06-15 |
ROGER LARSON | 1996-09-19 | 2014-10-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Earl Dreeshen Member of Parliament for Red Deer |
septembre 2014 à décembre 2015 | Pas une charge désignée |
Members Assistant
House of Commons, Office of Joe Preston Member of Parliament |
novembre 2012 à mai 2014 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Agriculture Canada, Ministers office |
septembre 2007 à octobre 2015 | octobre 19, 2015 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Field Services Training and Response
Public Health Agency of Canada, Office of Public Health Practice |
septembre 2009 à octobre 2010 | Pas une charge désignée |
Senior Manager
Health Canada, Legislative Renewal Secretariat |
septembre 2004 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Manager Departmental Regulatory Affairs
Health Canada, Health Sciences Policy Division |
mai 2004 à septembre 2004 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Health Canada, Health Sciences Policy Division |
décembre 2003 à mai 2004 | Pas une charge désignée |
Manager, Regulatory Development Unit
Health Canada, Assisted Human Reproduction Implementation Office |
mai 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Director
Health Canada, Office of International and Regulatory Affairs |
août 2002 à mai 2003 | Pas une charge désignée |
Manager, Environmental Assessment Initiative
Health Canada, Office of International and Regulatory Affairs |
août 2001 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Health Canada, Regulatory Affairs Secretariat |
janvier 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Senior Regulatory Analyst
Health Canada, Bureau of Tobacco Control |
septembre 1999 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Product Safety Officer
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
1999 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Tobacco Enforcement Officer
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
1998 à 1999 | Pas une charge désignée |
Environmental Health Officer
Health Canada, Medical Services branch |
juin 1997 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Earl Dreeshen Member of Parliament for Red Deer |
septembre 2014 à décembre 2015 | Pas une charge désignée |
Members Assistant
House of Commons, Office of Joe Preston Member of Parliament |
novembre 2012 à mai 2014 | Pas une charge désignée |