Research In Motion Limited (RIM) is a leading designer, manufacturer and marketer of innovative wireless solutions for the worldwide communications market. RIM was founded in 1984. Based in Waterloo, Ontario, RIM has offices in North America, Europe and Asia Pacific.
Mike Lazaridis, President and Chief Executive Officer (CEO)
Adresse :
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada
Numéro de téléphone :
519-888-7465
Poste
78392
Numéro de fax :
519-888-7884
Research in Motion Limited n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
BlackBerry Limited | 2024-04-30 | actuel |
BlackBerry Limited | 2013-09-03 | 2024-04-30 |
Research in Motion Limited | 2008-08-14 | 2013-09-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
John Giamatteo | 2023-12-11 | Actuel |
Richard Lynch | 2023-11-04 | 2023-12-11 |
John Chen | 2013-11-13 | 2023-11-04 |
Thorsten Heins | 2012-03-19 | 2013-11-13 |
Mike Lazaridis | 2005-09-08 | 2012-03-19 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor, Exports of Cryptographic Equipment
Communications Security Establishment, n/a |
juin 1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Linguist, Analyst
Communications Security Establishment, n/a |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Sneior Policy Advisor
Office of the Deputy Prime Minister, PCO/PSEPC |
mars 2005 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Advisor
Office of the Minister of Public Works, PWGSC |
janvier 2003 à mars 2005 | Pas une charge désignée |
Director of Operations
Office of the Deputy Prime Minister/Minister of Finance, PCO/Department of Finance |
septembre 1999 à janvier 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Speaker, House of Commons |
septembre 1995 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant, Member of Parliament for St. Catharines
House of Commons, House of Commons |
octobre 1993 à août 1994 | Pas une charge désignée |