CAE (NYSE: CAE; TSX: CAE) is a global leader in modeling, simulation and training for civil aviation and defense. The company employs approximately 8,000 people at more than 100 sites and training locations in approximately 30 countries. CAE offers civil aviation, military, and helicopter training services in more than 45 locations worldwide and trains approximately 100,000 crewmembers yearly. In addition, the CAE Oxford Aviation Academy offers training to aspiring pilot cadets in 11 CAE-operated flight schools. CAE's business is diversified, ranging from the sale of simulation products to providing comprehensive services such as training and aviation services, integrated enterprise solutions, in-service support and crew sourcing. The company applies simulation expertise and operational experience to help customers enhance safety, improve efficiency, maintain readiness and solve challenging problems. CAE is leveraging its simulation capabilities in new markets such as healthcare and mining. www.cae.com
Marc Parent, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Strategic Aerospace and Defence Initiative | 61 072 229,00 $ | Oui |
Adresse :
8585 Côte-de-Liesse Rd.
Saint-Laurent, QC H4T 1G6
Canada
Numéro de téléphone :
514-734-5730
Numéro de fax :
514-340-5519
cae inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
cae inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
cae inc. | 2024-05-31 | actuel |
cae inc. | 2008-08-12 | 2024-05-31 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Marc Parent | 2009-10-01 | Actuel |
ROBERT BROWN | 2005-09-16 | 2009-10-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager of Aircraft Structures
Canadian Forces, Airworthiness Branch |
1989 à 1994 | Pas une charge désignée |
Project Officer - Quality Engineering Test Establishment
Canadian Forces, Hull, Que |
1986 à 1989 | Pas une charge désignée |
Post-Graduate Training
Canadian Forces, Toronto |
1984 à 1986 | Pas une charge désignée |
Project Engineering Officer
Canadian Forces, Aircraft Maintenance Development (Trenton |
1982 à 1984 | Pas une charge désignée |
Aerospace Engineering Officer
Canadian Forces, Canadian Air Force |
1980 à 1980 | Pas une charge désignée |
Maintenance Officer
Canadian Forces, Canadian Force Base - Greenwood, N.S. |
1980 à 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officier des forces armées canadiennes
DND, RCAF |
avril 1991 à juillet 1995 | Pas une charge désignée |