Nombre total de rapports de communication : 73
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 1 de 42 (1997-07-30 à 1998-02-10) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Association des armateurs canadiens / Canadian Shipowners Association
705 - 350 SPARKS STREET OTTAWA, ON K1R 7S8 Canada |
Numéro de téléphone : | 613-232-3539 |
Numéro de fax : | 613-232-6211 |
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | DONALD N MORRISON, PRESIDENT |
Description des activités de l'organisation : | THE CANADIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION SEEKS TO PROMOTE AN ECONOMIC AND COMPETITIVE CANADIAN MARINE INDUSTRY. |
Membres ou types de membres de l'organisation. : | THE ASSOCIATION REPRESENTS THE SHIPOWNERS WHOSE CANADIAN-FLAG VESSELS FLY THE WATERS OF THE GREAT LAKES, THE ST. LAWRENCE SEAWAY, THE EAST COAST OF CANADA, THE ARCTIC, AND THE AMERICAN EASTERN SEABOARD. |
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Non |
Nom : | SYLVIE DAGENAIS |
Titre du poste : | SECRETARY-TREASURER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | T. NORMAN HALL |
Titre du poste : | PRESIDENT |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | L. DANIEL HOSSEUS |
Titre du poste : | POLICY ANALYST |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | REJEAN LANTEIGNE |
Titre du poste : | MANAGER, MARINE OPERATIONS |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Office du transport du grain (OTG), Office national des transports (ONT), Pêches et Océans Canada (MPO), Transports Canada (TC) |
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions |
Objet : Sujets de préoccupation : | Transports |
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | CANADA MARINE ACT, CANADA TRANSPORTATION ACT, OCEANS ACT, MARINE SERVICES FEE, CANADA SHIPPING ACT, ST. LAWRENCE SEAWAY, ICE-BREAKING, NAVIGATIONAL AIDS, PORTS, PILOTAGE, MEASURES TO PROTECT THE ENVIRONMENT, CUSTOMS TARIFFS, GST |
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | MARINE SERVICES FEE, CANADA SHIPPING ACT, ST. LAWRENCE SEAWAY, ICEBREAKING, NAVIGATIONAL AIDS, PILOTAGE, PORTS, ENVIRONMENT, CUSTOMS TARIFFS, GST, ELECTRONIC EQUIPMENT |
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Shipowners Association/Association des armateurs canadiens | 2008-07-04 | 2016-02-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
ROBERT LEWIS-MANNING | 2012-09-01 | 2016-02-12 |
BRUCE BOWIE | 2009-01-01 | 2012-09-01 |
DONALD MORRISON | 1997-07-30 | 2009-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.