CROPLIFE CANADA (FORMERLY THE CROP PROTECTION INSTITUTE OF CANADA) IS THE TRADE ASSOCIATION REPRESENTING THE DEVELOPERS, MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF PLANT SCIENCE INNOVATIONS - PEST CONTROL PRODUCTS AND PLANT BIOTECHNOLOGY - FOR USE IN AGRICULTURE, URBAN AND PUBLIC HEALTH SETTINGS. CROPLIFE CANADA STANDS FOR SAFETY AND INNOVATION IN ALL PRODUCTS SUPPORTED BY A FOUNDATION OF CONTINUOUS RESEARCH AND A STRONG COMMITMENT TO STEWARDSHIP.
Pierre Petelle, President & CEO
Adresse :
350 Sparks Street, Suite 1201
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-9881
Poste
3222
Numéro de fax :
613-233-4913
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CROPLIFE CANADA | 2024-05-14 | actuel |
CROPLIFE CANADA | 2009-12-07 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Pierre Petelle | 2016-12-28 | Actuel |
Ted Menzies | 2014-03-01 | 2016-12-28 |
LORNE HEPWORTH | 1997-12-24 | 2014-03-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Legislative Advisor
Senate of Canada, Office of Sen. Grant Mitchell |
mai 2016 à février 2020 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of Judy Foote, M.P. |
septembre 2012 à février 2015 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of Anthony Rota, M.P. |
septembre 2004 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of Murray Calder, M.P. |
septembre 2002 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Battlefield Interpreter
Veterans Affairs Canada, Vimy Ridge |
avril 2002 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Battlefield Interpreter
Veterans Affairs Canada, Beaumont-Hamel |
septembre 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Cultural Interpreter
Office of the Governor General, Rideau Hall |
septembre 2000 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Senate Page
Senate of Canada, Page Program |
septembre 1998 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Guide
Library of Parliament, Guide Program |
mai 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, Governance & Outreach
CFIA, Governance & Outreach |
juillet 2012 à septembre 2014 | Pas une charge désignée |
Manager, Cabinet Affairs
CFIA, Cabinet Affairs |
février 2010 à juillet 2012 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor to Executive Director, Plant Health
CFIA, Plant Health |
2009 à 2010 | Pas une charge désignée |
Chief, Seed Policy
CFIA, Seed Policy |
2006 à 2009 | Pas une charge désignée |
Plant Biosafety Officer
CFIA, Plant Health |
2004 à 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Director
Sanitary and Phytosanitary Issues Division, Global Affairs Canada |
2017 à 2018 | Pas une charge désignée |
Deputy Director
Technical Trade Policy Division, AAFC |
2010 à 2017 | Pas une charge désignée |
Technical Director
American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA),, AAFC |
2008 à 2010 | Pas une charge désignée |
Senior trade policy officer
Americas Hemisphere division, AAFC |
2007 à 2008 | Pas une charge désignée |
Junior and senior trade policy officer, Technical Trade policy Division
Technical Trade policy Division, AAFC |
2003 à 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Legislative Advisor
Senate of Canada, Office of Sen. Grant Mitchell |
mai 2016 à février 2020 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of Judy Foote, M.P. |
septembre 2012 à février 2015 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of Anthony Rota, M.P. |
septembre 2004 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of Murray Calder, M.P. |
septembre 2002 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Battlefield Interpreter
Veterans Affairs Canada, Vimy Ridge |
avril 2002 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Battlefield Interpreter
Veterans Affairs Canada, Beaumont-Hamel |
septembre 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Cultural Interpreter
Office of the Governor General, Rideau Hall |
septembre 2000 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Senate Page
Senate of Canada, Page Program |
septembre 1998 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Guide
Library of Parliament, Guide Program |
mai 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |