THE REAL PROPERTY ASSOCIATION OF CANADA IS AN IMPORTANT VOICE FOR THE CANADIAN REAL ESTATE DEVELOPMENT INDUSTRY. IT SERVES AS A FORUM FOR THE DISCUSSION OF PRINCIPAL ISSUES AFFECTING THIS MAJOR INDUSTRY AND AS A VEHICLE FOR THE PRESENTATION OF ITS VIEWS TO THE PUBLIC AND TO GOVERNMENTS. ITS MEMBER FIRMS INCLUDE MOST OF CANADA'S LARGE REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT COMPANIES AND REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITS) WHOSE SHARES ARE PUBLICLY TRADED ON RECOGNIZED SECURITIES MARKETS, PLUS REAL ESTATE SUBSIDIARIES OF PUBLIC COMPANIES, LARGE PRIVATELY OWNED REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANIES, TRUST COMPANIES, LIFE INSURANCE ENTERPRISES, PENSION FUNDS & BANKS.
S. MICHAEL BROOKS, EXECUTIVE DIRECTOR
Adresse :
ONE UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1410
TORONTO, ON M5J 2P1
Canada
Numéro de téléphone :
416-642-2700
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
REAL PROPERTY ASSOCIATION OF CANADA (REALPAC) | 2023-10-23 | actuel |
REAL PROPERTY ASSOCIATION OF CANADA (REALPAC) | 2008-08-07 | 2023-10-23 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
S. MICHAEL BROOKS | 2014-01-16 | Actuel |
Paul Morse | 2012-03-05 | 2013-10-02 |
S. MICHAEL BROOKS | 2005-03-15 | 2012-03-05 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Orders-in-Council
Office of the Deputy Prime Minister of Canada, PCO |
septembre 2000 à février 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Office of the Parliamentary Secretary to the Minister, Human Resources Development |
octobre 1999 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Minister, Veterans Affairs and the Atlantic Canada Opportunties Agency (ACOA) |
juillet 1997 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Member of Parliament for Labrador, Parliament of Canada |
janvier 1997 à avril 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Member of Parliament for Humber-St Barbe-Baie Verte, Parliament of Canada |
septembre 1996 à janvier 1997 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of the Minister, Fisheries and Oceans |
mai 1995 à septembre 1995 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of the Minister, Fisheries and Oceans |
mai 1994 à septembre 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Orders-in-Council
Office of the Deputy Prime Minister of Canada, PCO |
septembre 2000 à février 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Office of the Parliamentary Secretary to the Minister, Human Resources Development |
octobre 1999 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Minister, Veterans Affairs and the Atlantic Canada Opportunties Agency (ACOA) |
juillet 1997 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Member of Parliament for Labrador, Parliament of Canada |
janvier 1997 à avril 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Member of Parliament for Humber-St Barbe-Baie Verte, Parliament of Canada |
septembre 1996 à janvier 1997 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of the Minister, Fisheries and Oceans |
mai 1995 à septembre 1995 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of the Minister, Fisheries and Oceans |
mai 1994 à septembre 1994 | Pas une charge désignée |