Established by John Kinder Labatt in London, Ontario in 1847, Labatt Breweries is one of Canada's founding businesses and its leading brewer. The company today has more than 3,000 employees, six breweries, and a portfolio of leading brands.
Kyle Norrington, President
Adresse :
207 Queen Quay West
Suite 299
TORONTO, ON M5J 1A7
Canada
Numéro de téléphone :
416-361-5050
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
LABATT BREWERIES OF CANADA | 2024-05-01 | actuel |
LABATT BREWERIES OF CANADA | 2018-01-09 | 2024-05-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mika Michaelis | 2021-12-15 | Actuel |
Jeff Ryan | 2021-11-01 | 2021-12-15 |
Kyle Norrington | 2018-11-01 | 2021-11-01 |
Marcelo Abud | 2018-01-09 | 2018-11-01 |
Miguel Patricio | 2006-03-02 | 2008-05-05 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant to MP George Proud, Special Assistant to Minister of Industry Brian Tobin, Policy Advisor, Minister of Environment David Anderson, Policy Advisor, Minister of Finance John Manley
House of Commons, Minister's office |
octobre 1998 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant to MP George Proud, Special Assistant to Minister of Industry Brian Tobin, Policy Advisor, Minister of Environment David Anderson, Policy Advisor, Minister of Finance John Manley
House of Commons, Minister's office |
octobre 1998 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |