Present on six continents, Rio Tinto Alcan is a world leading mining organisation. We are a global supplier of high quality bauxite, alumina and aluminium. Our AP smelting technology is the benchmark of the industry, and our enviable hydro power position delivers significant competitive advantages in today’s carbon‑constrained world. Our extensive bauxite, alumina and aluminium development portfolio, which includes 16 large scale and attractive projects in 13 countries, provides us with unrivalled reach worldwide. These strengths, and more, make us the global leader in the aluminium industry. Rio Tinto Alcan is the aluminium product group of Rio Tinto, a leading international mining group headquartered in the UK. Rio Tinto is listed on the London, New York and Australian securities exchanges. Rio Tinto’s major products are aluminium, copper, diamonds, energy, gold, industrial minerals and iron ore.
Jacynthe Coté, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2008-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Emploi Quebec | 55 790,00 $ | Oui |
Hydro Quebec | 1 850 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1188 Sherbrooke St. West
Montreal, QC H3A 3G2
Canada
Numéro de téléphone :
613-233-8475
Numéro de fax :
613-233-6779
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Rio Tinto Aluminium | 2024-04-16 | actuel |
Rio Tinto Aluminium | 2016-02-01 | 2024-04-16 |
Rio Tinto Alcan Inc. | 2008-07-04 | 2016-02-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jérôme Pécresse | 2023-10-23 | Actuel |
Ivan Vella | 2021-03-01 | 2023-10-23 |
Alfredo Barrios | 2015-01-13 | 2021-03-01 |
Jacynthe Coté | 2009-02-01 | 2014-12-02 |
Dick Evans | 2008-07-04 | 2009-02-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Assistant
Department of Indian and Northern Affairs, Human Resources |
1986 à 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Department of Finance, Minister's Office |
décembre 2003 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Department of Foreign Affairs and International Trade and Canadian International Development Agency, Minister's Office |
1996 à 1996 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Ministry of Human Resource and Development and Canadian International Development Agency, Minister's Office |
1996 à 1997 | Pas une charge désignée |
Political Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade and Canadian International Development Agency, Minister's Office |
1994 à 1995 | Pas une charge désignée |