Engaged in exploration, production and marketing activities for natural gas, natural gas liquids, sulphur and bitumen, and the manufacture, distribution and marketing of refined petroleum products and Oil Sands.
Michael Crothers, President and Canada Country Chair
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2014-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Government of Alberta | 31 800 000,00 $ | Oui |
Adresse :
400 4th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 0J4
Canada
Numéro de téléphone :
403-384-8741
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Shell Canada Limited | 2024-03-01 | actuel |
Shell Canada Limited | 2008-09-15 | 2024-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Susannah pierce | 2021-04-01 | Actuel |
Michael Crothers | 2016-01-01 | 2021-04-01 |
Lorraine Mitchelmore | 2009-11-01 | 2016-01-01 |
Brian Straub | 2008-09-15 | 2009-11-01 |
David Collyer | 2008-01-30 | 2008-08-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Inventories Engineer
Environment Canada, Science and Technology |
février 2002 à juin 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Natural Resources Canada, Office of Hon. Lisa Raitt, Minister of Natural Resources |
juillet 2009 à février 2010 | février 26, 2010 |
Chief of Staff
Indian and Northern Affairs, Office of Hon. Chuck Strahl, Minister of Indian and Northern Affairs |
octobre 2008 à juillet 2009 | juillet 31, 2009 |
Director of Strategic Planning and Initiatives
Prime Minister's Office, Planning |
janvier 2007 à octobre 2008 | octobre 31, 2008 |
Director of Communications
Environment Canada, Office of Hon. Rona Ambrose, Minister of Environment |
octobre 2006 à janvier 2007 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
International Trade, Office of Hon. David Emerson, Minister of Int'l Trade |
février 2006 à octobre 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Offices of the Minister, Citizenship and Immigration and Human Resources and Social Development |
août 2006 à février 2008 | Pas une charge désignée |
Issue Management
Prime Minister's Office / Opposition Leader's Office, Issue Management |
mai 2005 à août 2006 | Pas une charge désignée |
Policy Researcher
Opposition Leader's Office, Policy Research |
décembre 2003 à décembre 2004 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Diane Ablonczy, MP |
mai 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Researcher / Assistant
Senate, Office of Hon. Senator Gerry St. Germain |
mars 2003 à avril 2003 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, office of Rt. Hon. Joe Clark |
septembre 2002 à décembre 2002 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Office of Chuck Strahl, MP |
avril 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Office of Chuck Strahl, MP |
juillet 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |