The voice of Canada's defence and security industries. We are a not-for-profit business association.
Christyn Cianfarani, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2015-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 150 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Suite 300
251 Laurier Street West
Ottawa, ON K1P 5J6
Canada
Numéro de téléphone :
613-235-5337
Poste
24
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) | 2024-06-12 | actuel |
Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) | 2008-08-12 | 2024-06-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Christyn Cianfarani | 2014-09-22 | Actuel |
Janet Thorsteinson | 2014-08-05 | 2014-09-22 |
TIM PAGE | 2007-04-13 | 2014-08-05 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor (Internal Trade & National Defence)
Office of the Minister for Internal Trade, Officials Languages Democratic Reform and Associate Minister of National Defence, Associate Minister of National Defence |
avril 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Public Safety and Emergency Preparedness Canada |
juillet 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Political Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade, Department of Foreign Affairs and International Trade |
septembre 2000 à juillet 2002 | Pas une charge désignée |
Media Analyst
Department of Foreign Affairs and International Trade, Department of Foreign Affairs and International Trade |
juin 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Director, Military Procurement
PWGSC, ACQUISITIONS |
novembre 2005 à novembre 2006 | Pas une charge désignée |
Acting ADM ACQUISITIONS
PWGSC, ACQUISITIONS |
novembre 2004 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
EXECUTIVE DIRECTOR
PWGSC, PARLIAMENTARY TASK FORCE ON GOVERNMENT PROCUREMENT |
juillet 2003 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor (Internal Trade & National Defence)
Office of the Minister for Internal Trade, Officials Languages Democratic Reform and Associate Minister of National Defence, Associate Minister of National Defence |
avril 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Public Safety and Emergency Preparedness Canada |
juillet 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Political Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade, Department of Foreign Affairs and International Trade |
septembre 2000 à juillet 2002 | Pas une charge désignée |
Media Analyst
Department of Foreign Affairs and International Trade, Department of Foreign Affairs and International Trade |
juin 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |