Nombre total de rapports de communication : 852
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Unifor aims to unite all of the workers under its jurisdiction into one organizaiton without regard to race, sex, creed, colour, marital status, sexual orientation, disability, political or religious affiliation, or place of national origin; to improve working conditions and create a uniform system of shorter hours and wages; to end occupational injury and disease, and improve conditions to create safe and healthy workplaces; to encourage members to take part in political action; to promote ideas and candidates that advance the rights of workers; and to provide assistance, within Canada as well as throughout the world, to labour and other organizations.
Jerry Dias, President
Adresse :
205 Placer Court
Toronto, ON M2H 3H9
Canada
Numéro de téléphone :
416-497-4110
Poste
6555
Numéro de fax :
416-495-3778
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Unifor/ | 2024-03-01 | actuel |
Unifor/ | 2013-09-01 | 2024-03-01 |
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)/Syndicat national de l'aerospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) | 2008-08-15 | 2013-09-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Lana Payne | 2022-03-11 | Actuel |
Jerry Dias | 2013-09-01 | 2022-03-11 |
Ken Lewenza | 2008-09-06 | 2013-09-01 |
BASIL (BUZZ) HARGROVE | 1999-01-06 | 2008-09-06 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student
National Archives, National Archives |
1992 à 1993 | Pas une charge désignée |
Summer student and temporary clerk
Revenue Canada, Tax |
1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Temporary Census Enumerator
Statistics Canada, Census Branch |
avril 1984 à avril 1984 | Pas une charge désignée |
Temporary Service Representative
Statistics Canada, Business Statistics Department |
décembre 1978 à septembre 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Researcher
Labour Canada, Equal Pay Division |
mai 1991 à août 1991 | Pas une charge désignée |
Bilingual Evening Receptionist
Fisheries and Oceans, Fisheries and Oceans |
septembre 1989 à avril 1990 | Pas une charge désignée |