The Canadian Electricity Association (CEA) is the national voice for safe, secure and sustainable electricity for all Canadians, promoting it as a key social, economic and environmental enabler that is essential to Canada's prosperity. CEA members generate, transmit and distribute electrical energy to industrial, commercial, residential and institutional customers across Canada. Members include integrated electric utilities, independent power producers, transmission and distribution companies, power marketers and the manufacturers and suppliers of materials, technology and services that keep the industry running smoothly.
Francis Bradley, President and CEO
Adresse :
275 Slater Street
Suite 1500
Ottawa, ON K1P 5H9
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-9263
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
ELECTRICITY CANADA/ÉLECTRICITÉ CANADA | 2024-04-30 | actuel |
ELECTRICITY CANADA/ÉLECTRICITÉ CANADA | 2022-03-01 | 2024-04-30 |
CANADIAN ELECTRICITY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE L'ELECTRICITE | 2008-08-12 | 2022-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francis Bradley | 2018-12-14 | Actuel |
Sergio Marchi | 2015-02-09 | 2018-12-14 |
Jim Burpee | 2012-02-02 | 2015-02-09 |
Pierre Guimond | 2008-05-30 | 2012-02-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Unpaid Research Internship
Canada School of Public Service, Director of Research |
avril 2012 à septembre 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Manager
Natural Resources Canada, Office of Energy Efficiency |
janvier 2010 à septembre 2013 | Pas une charge désignée |
Strategic Planning Advisor
Transport Canada, Communications and Marketing |
mai 2009 à septembre 2009 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Transport Canada, Innovation Directorate |
avril 2008 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Technology Officer, Investments
Natural Resources Canada, Office of Energy Research and Development |
mai 2007 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Program Officer
Transport Canada, Security Task Force |
octobre 2006 à mai 2007 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Environment Canada, International Affairs Branch |
novembre 2005 à avril 2006 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Environment Canada, Environmental Technology Advancement Directorate |
octobre 2001 à janvier 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant / Senior Special Assistant
Ministry of the Environment, Office of the Minister |
août 2014 à décembre 2015 | décembre 4, 2015 |
Project Assistant
Industry Canada, Corporations Canada |
mai 2010 à août 2010 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Science Specialist
Environment Canada, River Road Labs |
2013 à 2014 | Pas une charge désignée |
Senior Project Officer
Environment Canada, Science and Technology Branch |
2010 à 2013 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Department of Industry Canada, Environmental Affairs Branch |
août 1999 à juin 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Analyst
Canadian Coast Guard, Arctic Strategies and Engagement |
mai 2019 à août 2019 | Pas une charge désignée |
Operations Officer
Global Affairs Canada, Emergency Watch and Response Center |
septembre 2018 à décembre 2019 | Pas une charge désignée |
Negotiation Intern
Indigenous and Northern Affairs Canada, Specific Claims Branch |
janvier 2018 à avril 2018 | Pas une charge désignée |
Co-op/FSWEP Student
Statistics Canada, Health Division |
mai 2017 à décembre 2017 | Pas une charge désignée |
Enumerator
Statistics Canada, Census Program |
2016 à 2016 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Advisor
Hose of Commons, MP Stephen Woodworth’s Office |
mai 2013 à octobre 2015 | Pas une charge désignée |
Intern
Minister of the Environment’s Office, Minister of the Environment’s Office |
avril 2009 à septembre 2009 | Pas une charge désignée |
Intern
Prime Minister’s Office, Prime Minister’s Office |
septembre 2008 à décembre 2008 | Pas une charge désignée |