A Canadian leader in research and technology, Thales Canada combines over 50 years of experience with the talent of more than 2,300 skilled people located coast-to-coast. With revenues of over $800 million, Thales Canada offers leading capabilities in the urban rail, aerospace, defence, digital identity and security sectors, meeting the most complex needs and requirements of its customers across all operating environments.
Mark Halinaty, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2019-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 20 883 862,00 $ | Oui |
Autonomous Vehicle Innovation Network (AVIN) | 169 053,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 2 369 463,00 $ | Oui |
Innovation ENCQOR (Quebec) | 1 854 098,00 $ | Oui |
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (Quebec) | 1 534 291,00 $ | Oui |
Ministry of Economic Development, Job Creation & Trade (Ontario) | 1 800 000,00 $ | Oui |
Ontario Centres of Excellence Inc. | 1 697 966,00 $ | Oui |
Adresse :
1 Chrysalis Way
Ottawa, ON K2G 6P9
Canada
Numéro de téléphone :
613-723-7000
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Thales Canada Inc. | 2024-04-02 | actuel |
Thales Canada Inc. | 2010-02-22 | 2024-04-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Chris Pogue | 2021-08-23 | Actuel |
Alan Pellegrini | 2021-04-28 | 2021-08-23 |
Daniel Marion | 2021-04-28 | 2021-04-28 |
Mark Halinaty | 2013-11-01 | 2021-04-28 |
Paul Kahn | 2010-05-01 | 2013-11-01 |
Guy Baruchel | 2010-02-22 | 2010-05-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director
Department of National Defence, Royal Canadian Navy |
1985 à 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director
Department of National Defence, Royal Canadian Navy |
1985 à 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Major
Department of National Defence, Royal Canadian Air Force |
1985 à 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commander
Department of National Defence, Royal Canadian Navy |
juin 1975 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Project Manager
National Capital Commission, National Capital Commission |
mars 2012 à juin 2014 | Pas une charge désignée |
Deputy Chief of Staff
Transport & Infrastructure Canada, Minister's Office |
octobre 2008 à août 2010 | août 27, 2010 |
Deputy Chief of Staff
Environment Canada, Minister's Office |
janvier 2007 à octobre 2008 | octobre 3, 2008 Note 2 |
Special Assistant
Treasury Board Secretariat, President's Office |
février 2006 à janvier 2007 | Pas une charge désignée |