The Tourism Industry Association of Canada is the voice of Canadian tourism. Founded in 1930 to encourage the development of tourism in Canada, TIAC serves today as the national private-sector advocate for this $62.7 billion industry, representing the interests of the tourism business community nation-wide. It endeavors to influence government thinking and action on behalf of Canadian tourism businesses, promoting positive measures that help the industry grow and prosper. TIAC's membership reflects partnerships among all sectors of the industry, and provincial, territorial and regional tourism associations, enabling the association to address the full range of issues facing Canadian tourism. Its activities focus on legislative and regulatory barriers to the growth of Canadian tourism.
DAVID GOLDSTEIN, President and CEO
Adresse :
116 Lisgar Street Suite 600
Ottawa, ON K2P 0C2
Canada
Numéro de téléphone :
613-238-7557
Numéro de fax :
613-238-3878
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Tourism Industry Association of Canada/L’Association de l’industrie touristique du Canada | 2024-04-03 | actuel |
Tourism Industry Association of Canada/L’Association de l’industrie touristique du Canada | 2008-08-11 | 2024-04-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Beth Potter | 2021-03-24 | Actuel |
Vince Accardi | 2020-11-16 | 2021-03-24 |
Charlotte Bell | 2015-04-09 | 2020-11-16 |
Rob Taylor | 2014-10-08 | 2015-04-09 |
DAVID GOLDSTEIN | 2010-04-06 | 2014-10-08 |
Wayne St. John | 2010-01-04 | 2010-04-06 |
Randall Williams | 2006-09-22 | 2010-01-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Media Monitor
Canada Mortgage and Housing Corporation, Corporate Communications |
juin 1999 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Researcher
House of Commons, NDP Caucus Services |
septembre 1997 à octobre 1999 | Pas une charge désignée |
Strategic Issues Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade, Trade and Foreign Policy Communications Division |
septembre 1989 à août 1990 | Pas une charge désignée |
Program Officer
Department of Secretary of State, State Ceremonial Division |
mai 1987 à août 1987 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Department of Finance, Ministers Office |
mai 1984 à août 1984 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Department of Environment & Ministry of State for Science and Technology, Minister's Office |
avril 1982 à juin 1983 | Pas une charge désignée |