s the national voice for Canada’s grain farmers, Grain Growers of Canada (GGC) represents over 65,000 producers through our 14 national, provincial and regional grower groups. Our members are trade oriented, sustainable and innovative. As a farmer-driven association for the grains industry, GGC advocates for federal policy that supports the competitiveness and profitability of grain growers across Canada.
Kyle Larkin, Executive Director
Adresse :
350 Sparks Street
Suite 703
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-233-9954
Poste
1
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Grain Growers of Canada/Les producteurs de grains du Canada | 2024-03-25 | actuel |
Grain Growers of Canada/Les producteurs de grains du Canada | 2008-07-29 | 2024-03-25 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kyle Larkin | 2023-07-17 | Actuel |
Erin Gowriluk | 2019-01-07 | 2023-07-17 |
Lindsey Ehman | 2017-11-20 | 2019-01-07 |
Fiona Cook | 2016-05-09 | 2017-11-20 |
Geneviève Riberdy | 2016-02-12 | 2016-05-09 |
Bryan Rogers | 2014-03-03 | 2016-02-12 |
Janet Krayden | 2013-10-01 | 2014-03-03 |
Richard Phillips | 2006-11-17 | 2013-07-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Celina Caesar-Chavannes |
octobre 2015 à avril 2016 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Office of Emmanuel Dubourg |
décembre 2014 à juin 2015 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Celina Caesar-Chavannes |
octobre 2015 à avril 2016 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Office of Emmanuel Dubourg |
décembre 2014 à juin 2015 | Pas une charge désignée |