Marketing & distribution of pharmaceuticals products.
Christian Macher, Country President & Oncology General Manager Canada
Adresse :
385 Bouchard Blvd.
Dorval, QC H9S 1A9
Canada
Numéro de téléphone :
514-631-6775
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. | 2024-05-01 | actuel |
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. | 2010-01-04 | 2024-05-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mark Vineis | 2024-01-01 | Actuel |
Pedro Ferreira | 2023-10-01 | 2024-01-01 |
Andrea Marazzi | 2022-06-01 | 2023-10-01 |
Christian Macher | 2019-05-01 | 2022-06-01 |
Thea Discepola | 2019-03-01 | 2019-05-01 |
Janice Murray | 2017-05-01 | 2019-03-01 |
Timothy Maloney | 2014-04-01 | 2017-05-01 |
Riad Sherif | 2011-12-02 | 2014-04-01 |
Tom Rossi | 2010-01-04 | 2011-02-02 |
David Meek | 2007-07-13 | 2008-06-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Health Canada, Minister's Office |
janvier 1996 à juin 1996 | Pas une charge désignée |