Carleton University is a dynamic research and learning institution located in Ottawa, Canada. The university is a national leader in the study of public affairs and management, journalism and high technology. The university also offers outstanding programs in both the undergraduate and graduate levels in the major disciplines of the arts and social sciences, science, business, and engineering and design. With approximately 28,000 full- and part-time students and 2,000 faculty and staff, Carleton University offers a vibrant work and learning environment with close ties to the region's business, cultural, government and high technology communities.
Jerry Tomberlin, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 5 850 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 12 498 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 20 884 000,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 673 000,00 $ | Oui |
Foreign Funding | 527 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 488 000,00 $ | Oui |
Municipal | 15 000,00 $ | Oui |
Other Federal Funding | 16 006 000,00 $ | Oui |
Other Provinces | 1 496 000,00 $ | Oui |
Provincial Funding | 183 980 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1125 Colonel By Drive
Ottawa, ON K1S 5B6
Canada
Numéro de téléphone :
613-520-2600
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Carleton University | 2024-06-03 | actuel |
Carleton University | 2010-05-09 | 2024-06-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jerry Tomberlin | 2023-11-02 | Actuel |
Benoit-Antoine Bacon | 2018-07-01 | 2020-09-16 |
Alastair Summerlee | 2017-07-17 | 2018-07-01 |
Roseann Runte | 2010-05-09 | 2017-07-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Cooperative Education Student Placement
Indian and Northern Affairs Canada, Unknown |
janvier 1997 à avril 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Advisor
ESDC, Digital Integrity Services |
mai 2019 à mai 2020 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Natural Resources Canada, Pipeline Consultation Task Team |
décembre 2018 à mai 2019 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Social Sciences and Humanities Research Council, Communications |
janvier 2018 à février 2018 | Pas une charge désignée |
Deputy Director
Department of Foreign Affairs and International, Trade, CMC |
mars 2007 à mars 2008 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Western Economic Diversification, Office of the Minister |
juillet 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Minister of State (Sport), Office of the Minister, Office of the Minister |
juillet 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Public Works and Government Services, Office of the Minister |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Indian & Northern Affairs Canada, Office of the Minister |
mai 2001 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Press Secretary
National Defence Canada, Office of the Minister |
avril 2000 à avril 2001 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of the Honourable Maria Minna |
janvier 1997 à octobre 1997 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Beryl Gaffney, MP |
mars 1996 à décembre 1996 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
Veterans Affairs Canada, Vimy Ridge |
septembre 1993 à novembre 1993 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
House of Commons, Library of Parliament |
septembre 1992 à avril 1993 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
NCC, MacKenzie King Estate |
mai 1992 à août 1992 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
House of Commons, Library of Parliament |
octobre 1990 à avril 1992 | Pas une charge désignée |