Bruce Power is a private sector generator of electricity focussing on the operation of nuclear power plants.
Michael Rencheck, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Government of Ontario | 149 008,00 $ | Oui |
Adresse :
PO Box 3000
177 Tie Road
Tiverton, ON N0G 2T0
Canada
Numéro de téléphone :
519-361-2673
Bruce Power n'est pas une filiale d'une société mère.
Bruce Power ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Bruce Power | 2024-04-12 | actuel |
Bruce Power | 2008-09-02 | 2024-04-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Eric Chassard | 2024-07-01 | Actuel |
Michael Rencheck | 2016-08-15 | 2024-07-01 |
Kevin Kelly | 2016-04-30 | 2016-08-15 |
Duncan Hawthorne | 2005-11-01 | 2016-04-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General, Directorate of Assessment and Analysis
Canadian Nuclear Safety Commission, Technical Support Branch |
juillet 2020 à juin 2022 | Pas une charge désignée |
Director General, Directorate of Environmental and Radiation Protection and Assessment
Canadian Nuclear Safety Commission, Technical Support Branch |
février 2016 à juillet 2020 | Pas une charge désignée |
Director, Nuclear Processing Facilities Division
Canadian Nuclear Safety Commission, Regulatory Operations Branch |
septembre 2013 à février 2016 | Pas une charge désignée |
Director, Environmental Risk Assessment Division
Canadian Nuclear Safety Commission, Technical Support Branch |
2009 à 2013 | Pas une charge désignée |
Environmental Assessment Specialist
Canadian Nuclear Safety Commission, Regulatory Operations Branch |
septembre 2003 à 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General, Directorate of Assessment and Analysis
Canadian Nuclear Safety Commission, Technical Support Branch |
juillet 2020 à juin 2022 | Pas une charge désignée |
Director General, Directorate of Environmental and Radiation Protection and Assessment
Canadian Nuclear Safety Commission, Technical Support Branch |
février 2016 à juillet 2020 | Pas une charge désignée |
Director, Nuclear Processing Facilities Division
Canadian Nuclear Safety Commission, Regulatory Operations Branch |
septembre 2013 à février 2016 | Pas une charge désignée |
Director, Environmental Risk Assessment Division
Canadian Nuclear Safety Commission, Technical Support Branch |
2009 à 2013 | Pas une charge désignée |
Environmental Assessment Specialist
Canadian Nuclear Safety Commission, Regulatory Operations Branch |
septembre 2003 à 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Program Officier
Environment Canada, Mining Standards, Minerals and Metals Division |
mai 2000 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Government Services, Minister's Office |
juin 1993 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Department of Industry Science and Technology and International Trade, Minister's Office |
avril 1991 à juin 1993 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Department of Finance, Ministers Office |
novembre 1990 à avril 1991 | Pas une charge désignée |
Director
Office of the Prime Minister, Appointments Secretariat |
mars 1988 à novembre 1990 | Pas une charge désignée |
Reply Writer
Office of the Prime Minister, Correspondence Unit |
mai 1987 à mars 1988 | Pas une charge désignée |