The Heart and Stroke Foundation, a volunteer-based health charity across Canada, leads in eliminating heart disease and stroke and reducing their impact through the advancement of research and its application, the promotion of healthy living, and advocacy.
David Sculthorpe, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-08-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 78 673,00 $ | Oui |
British Columbia Provincial Government | 1 438 267,00 $ | Oui |
Manitoba Provincial Government | 12 255,00 $ | Non |
Nova Scotia Provincial Government | 341 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 271 462,00 $ | Non |
Adresse :
1402-222 Queen Street
Ottawa, ON K1P 5V9
Canada
Numéro de téléphone :
613-569-4361
Numéro de fax :
613-569-3278
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Heart and Stroke Foundation of Canada/Fondation des maladies du coeur et de l’AVC | 2024-04-01 | actuel |
Heart and Stroke Foundation of Canada/Fondation des maladies du coeur et de l’AVC | 2009-02-10 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Doug Roth | 2020-03-23 | Actuel |
Diego Marchese | 2020-02-29 | 2020-03-23 |
Yves Savoie | 2017-04-26 | 2020-02-29 |
Diego Marchese | 2016-08-01 | 2017-04-26 |
David Sculthorpe | 2011-10-03 | 2016-08-01 |
Bobbe Wood | 2010-10-20 | 2011-10-02 |
SALLY BROWN | 2002-01-24 | 2010-10-20 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Stan Dromisky, MP |
février 1994 à mai 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Constituency Office Manager
House of Commons, Office of Roy Cullen, M.P. |
mars 2000 à juillet 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of David Iftody, M.P. |
février 1999 à mars 2000 | Pas une charge désignée |
Assistant
House of Commons, Secretary of State, Science, Research and Development (Industry Canada) |
février 1997 à juin 1997 | Pas une charge désignée |