Further the interests of Canadian grain, oilseed, and pulse producers
Erin Gowriluk, Executive Director
Adresse :
350 Sparks Street
Suite 912
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
403-219-7901
Numéro de fax :
403-291-0190
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Grain Growers of Canada/Les producteurs de grains du Canada | 2024-03-25 | actuel |
Grain Growers of Canada/Les producteurs de grains du Canada | 2008-07-29 | 2024-03-25 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kyle Larkin | 2023-07-17 | Actuel |
Erin Gowriluk | 2019-01-07 | 2023-07-17 |
Lindsey Ehman | 2017-11-20 | 2019-01-07 |
Fiona Cook | 2016-05-09 | 2017-11-20 |
Geneviève Riberdy | 2016-02-12 | 2016-05-09 |
Bryan Rogers | 2014-03-03 | 2016-02-12 |
Janet Krayden | 2013-10-01 | 2014-03-03 |
Richard Phillips | 2006-11-17 | 2013-07-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Support Assistant
Royal Canadian Mounted Police, Fleet |
juin 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Co-Op Student
Royal Canadian Mounted Police, Fleet |
octobre 1999 à mai 2000 | Pas une charge désignée |