Provider of internet-based products and services.
Sabrina Geremia, Managing Director
Adresse :
111 Richmond St West
Toronto, ON M5H 2G4
Canada
Numéro de téléphone :
416-915-8200
Google Canada Corporation ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Google Canada Corporation | 2024-04-01 | actuel |
Google Canada Corporation | 2008-08-13 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Sabrina Geremia | 2017-10-11 | Actuel |
Sam Sebastian | 2014-07-03 | 2017-10-11 |
nidhi shah | 2013-07-15 | 2014-07-03 |
Katherine Stephens | 2012-04-13 | 2013-07-15 |
Kent Walker | 2008-02-05 | 2012-04-13 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director Research, Education and Outreach
Office of the Privacy Commissioner of Canada, Research, Education and Outreach |
avril 2008 à avril 2011 | Pas une charge désignée |
Director, Communications
Office of the Privacy Commissioner of Canada, Communications Branch |
juin 2007 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Manager, Strategic Communications
Department of Industry, Communications Branch |
janvier 2002 à juin 2007 | Pas une charge désignée |
Liaison Chief, Communications
Department of Transport, Communications Branch |
août 1997 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Coordinator, International Media Centre/Operations
Summit Management Office, Department of Foreign Affairs and International Trade |
janvier 2010 à janvier 2011 | Pas une charge désignée |
Auxiliary Tour, Political Operations
House of Commons, Office of the Leader of the Official Opposition |
janvier 2009 à janvier 2010 | Pas une charge désignée |
Member's Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Etobicoke—Lakeshore |
août 2008 à janvier 2009 | Pas une charge désignée |