Nombre total de rapports de communication : 227
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Basé au Canada, Enerkem est un chef de file mondial dans le développement et la production de carburants liquides avancés et de produits chimiques verts. Enerkem est une compagnie privée qui a l’appui financier majoritaire d’investisseurs institutionnels et spécialisés dans les technologies propres, incluant Rho Ventures, Braemar Energy Venture et BDR Capital.
Vincent Chornet, Président et chef de la direction
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2008-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Alberta Energy Research Institute | 2 000 000,00 $ | Oui |
Sustainable Development Technology Canada | 1 000 000,00 $ | Oui |
Adresse :
615 Bl. Rene-Levesque Ouest #820
Montreal, QC H3B 1P5
Canada
Numéro de téléphone :
514-875-0284
Poste
222
Enerkem Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Enerkem Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Enerkem Inc. | 2024-03-20 | actuel |
Enerkem Inc. | 2009-05-22 | 2024-03-20 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michel Chornet | 2024-06-27 | Actuel |
Dominique Boies | 2019-07-12 | 2024-06-27 |
Vincent Chornet | 2009-05-22 | 2019-07-12 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Privy Council Office, Senior Personnel Division |
août 1995 à septembre 1996 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Industry Canada, Aerospace, Marine and Defence Branch |
juillet 1994 à août 1995 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Departement of National Defense, Directorate General, International & Industry Program |
juillet 1993 à juillet 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Privy Council Office, Senior Personnel Division |
août 1995 à septembre 1996 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Industry Canada, Aerospace, Marine and Defence Branch |
juillet 1994 à août 1995 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Departement of National Defense, Directorate General, International & Industry Program |
juillet 1993 à juillet 1994 | Pas une charge désignée |