Nombre total de rapports de communication : 227
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Enerkem develops renewable biofuels and chemicals from waste. Through the combination of a unique thermochemical technology platform and community-based advanced facilities, Enerkem addresses the challenges of oil dependence and waste disposal. Enerkem operates 2 plants in Canada: a demonstration facility in Westbury, Quebec and the world’s first commercial scale MSW-to-biofuels and chemicals plant in Edmonton. Enerkem is developing its next commercial plant in Varennes, and is launching several initiatives to export its clean technology around the world. These plants will produce methanol and cellulosic ethanol.
Vincent Chornet, Président et chef de la direction
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2016-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Alberta Innovates (formerly Alberta Energy Research Institute) | 1 394 189,88 $ | Oui |
Climate Change and Emissions Management Corporation (CCEMC) | 443 833,11 $ | Non |
Ministère de l'économique, de la science et de l'Innovation (Québec) | 104 202,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 409 309,30 $ | Non |
Sustainable Development Technology Canada | 4 483 874,10 $ | Oui |
Adresse :
1130, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1500
Montreal, QC H3A 2M8
Canada
Numéro de téléphone :
514-875-0284
Poste
231
Enerkem Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Enerkem Inc. | 2024-03-20 | actuel |
Enerkem Inc. | 2009-05-22 | 2024-03-20 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michel Chornet | 2024-06-27 | Actuel |
Dominique Boies | 2019-07-12 | 2024-06-27 |
Vincent Chornet | 2009-05-22 | 2019-07-12 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Privy Council Office, Senior Personnel Division |
août 1995 à septembre 1996 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Industry Canada, Aerospace, Marine and Defence Branch |
juillet 1994 à août 1995 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Departement of National Defense, Directorate General, International & Industry Program |
juillet 1993 à juillet 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Privy Council Office, Senior Personnel Division |
août 1995 à septembre 1996 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Industry Canada, Aerospace, Marine and Defence Branch |
juillet 1994 à août 1995 | Pas une charge désignée |
Commerce Officer
Departement of National Defense, Directorate General, International & Industry Program |
juillet 1993 à juillet 1994 | Pas une charge désignée |